ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES
Informe ejecutivo de ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPADA PATATAS Y FRUTAS SL | Auditor | 02/05/2024 | |
INVERSIONES RUMJER SL | Auditor | 05/03/2024 | |
MIGUEL MERINO DISTRIBUCIONES SL | Auditor | 22/02/2024 | |
COPRASA PROYECTOS SL | Auditor | 15/02/2024 | |
GECI ESPAÑOLA INDUSTRY SOLUTIONS SL | Auditor | 30/01/2024 | |
TENETRES TRANSPORTES DE MERCANCIAS SL | Auditor | 19/01/2024 | |
ESTACION DE SERVICIO SAN ELOY SL | Auditor | 17/08/2023 | |
MONTESIERRA SA | Auditor | 17/08/2023 | |
LA DESPENSA DE JABUGO SL | Auditor | 03/04/2023 | |
GECI ESPAÑOLA SA | Auditor | 13/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES
Empresa: FERNANDEZ LISTAN E HIJOS SL
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 62122, I/A 5 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-11
Empresa: ESPADA PATATAS Y FRUTAS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 68, S 8, H CA 3881, I/A 15 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-11
Empresa: FERNANDEZ LISTAN E HIJOS SL
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 131, S 8, H CA 62122, I/A 3 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-11
Empresa: INVERSIONES RUMJER SL
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 4, S 8, H CA 27153, I/A 7 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-11
Empresa: MIGUEL MERINO DISTRIBUCIONES SL
Auditor Suplente
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898 , F 106, S 8, H CA 10504, I/A 19 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-11
Empresa: COPRASA PROYECTOS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 88, S 8, H CA 29389, I/A 8 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-11
Empresa: GECI ESPAÑOLA INDUSTRY SOLUTIONS SL
Auditor Suplente
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 56, S 8, H CA 57217, I/A 4 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-11
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 123, S 8, H CA 7458, I/A 12 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-11
Empresa: MONTESIERRA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2248 , F 87, S 8, H CA 3366, I/A 36 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-11
Empresa: ESTACION DE SERVICIO SAN ELOY SL
Auditor Suplente
Auditor
- Angel Vazquez Fernandez De Liencres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 56, S 8, H CA 5605, I/A 11 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-11
VER MAS ACTOS
Información de ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES
Mostramos los datos de ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL VAZQUEZ FERNANDEZ DE LIENCRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos