ANGEL SOLER LUIS
Informe ejecutivo de ANGEL SOLER LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANGEL SOLER LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLER HERRAMIENTAS SL | Administrador Solidario | 26/10/2021 | |
LUANSA ONDARA SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2010 |
VINCULACIONES DE ANGEL SOLER LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL SOLER LUIS
Empresa: FAMILY SAFE SYSTEMS SL
Liquidador
- Angel Soler Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 32, S 8, H A 124747, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: FAMILY SAFE SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Angel Soler Luis
Liquidador
- Angel Soler Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 32, S 8, H A 124747, I/A 4 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: SOLER HERRAMIENTAS SL
Administrador Solidario
- Angel Soler Luis
- Angel Soler Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4416 , F 137, S 8, H A 176682, I/A 1 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-03
Empresa: LANMAR WCCAN SL
Administrador Unico
- Angel Soler Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 31, S 8, H A 124747, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-03
Empresa: LANMAR WCCAN SL
Socio Único
- Angel Soler Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 31, S 8, H A 124747, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-03
Empresa: LUANSA ONDARA SL
Administrador Mancomunado
- Angel Soler Luis
- Angel Soler Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 140, S 8, H A 122049, I/A 1 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-03
Información de ANGEL SOLER LUIS
Mostramos los datos de ANGEL SOLER LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL SOLER LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos