ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS INTEGRALES ROMAN SL | Administrador Unico | 15/02/2018 |
VINCULACIONES DE ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS REKTA SL
Administrador Unico
- Angel Roman Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47358 , F 179, S 8, H B 549555, I/A 4 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS REKTA SL
Administrador Unico
- Angel Roman Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47358 , F 178, S 8, H B 549555, I/A 3 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Empresa: REFORMAS INTEGRALES ROMAN SL
Administrador Unico
- Angel Roman Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46281 , F 117, S 8, H B 515081, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: PERFECT REFORMAS SL
Liquidador
- Angel Roman Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32822 , F 182, S 8, H B 218460, I/A 3 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-08
Empresa: PERFECT REFORMAS SL
Administrador
Liquidador
- Angel Roman Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32822 , F 182, S 8, H B 218460, I/A 3 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-08
Información de ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL ROMAN JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos