ANGEL NOGUERA MARTINEZ
Informe ejecutivo de ANGEL NOGUERA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ANGEL NOGUERA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES NORLAND XXI SL | Socio Unico | 19/08/2024 | |
INVERSIONES NORLAND XXI SL | Administrador Unico | 19/08/2024 | |
CROCUS ESP FV SL | Administrador Solidario | 08/05/2024 | |
DIATOMEA ESP FV SL | Administrador Solidario | 08/05/2024 | |
CLEAN ENERGY ESP FV SL | Administrador Solidario | 07/05/2024 | |
ZANTEDESCHIA FV SL | Administrador Solidario | 07/05/2024 | |
FLASH GREEN ESP FV SL | Administrador Solidario | 07/05/2024 | |
LIGH RAY ESP FV SL | Administrador Solidario | 07/05/2024 | |
DURAZNILLA SL | Administrador Solidario | 25/10/2023 | |
AGUASCEBAS SL | Administrador Solidario | 25/10/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ANGEL NOGUERA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL NOGUERA MARTINEZ
Empresa: ALHAMBRA ENERGY FV3 SL
Administrador Mancomunado
- Angel Noguera Martinez
- Rafael Lopez Molino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 56342, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-18
Empresa: ALHAMBRA ENERGY FV1 SL
Administrador Mancomunado
- Angel Noguera Martinez
- Rafael Lopez Molino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 56346, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-18
Empresa: INVERSIONES NORLAND XXI SL
Administrador Unico
- Angel Noguera Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 61605, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-18
Empresa: INVERSIONES NORLAND XXI SL
Socio Único
- Angel Noguera Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 61605, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-18
Empresa: DIATOMEA ESP FV SL
Administrador Solidario
- Angel Noguera Martinez
- Celedonio Noguera Martinez
- Enrique Diaz Hinojosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 159, S 8, H GR 60779, I/A 1 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-18
Empresa: CROCUS ESP FV SL
Administrador Solidario
- Angel Noguera Martinez
- Celedonio Noguera Martinez
- Enrique Diaz Hinojosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 155, S 8, H GR 60777, I/A 1 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-18
Empresa: ZANTEDESCHIA FV SL
Administrador Solidario
- Angel Noguera Martinez
- Celedonio Noguera Martinez
- Enrique Diaz Hinojosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 86, S 8, H GR 60769, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-18
Empresa: FLASH GREEN ESP FV SL
Administrador Solidario
- Angel Noguera Martinez
- Celedonio Noguera Martinez
- Enrique Diaz Hinojosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 86, S 8, H GR 60767, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-18
Empresa: LIGH RAY ESP FV SL
Administrador Solidario
- Angel Noguera Martinez
- Celedonio Noguera Martinez
- Enrique Diaz Hinojosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 86, S 8, H GR 60765, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-18
Empresa: CLEAN ENERGY ESP FV SL
Administrador Solidario
- Angel Noguera Martinez
- Celedonio Noguera Martinez
- Enrique Diaz Hinojosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 86, S 8, H GR 60763, I/A 1 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-18
VER MAS ACTOS
Información de ANGEL NOGUERA MARTINEZ
Mostramos los datos de ANGEL NOGUERA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL NOGUERA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos