ANGEL NAVARRO MARTINEZ
Informe ejecutivo de ANGEL NAVARRO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGEL NAVARRO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 11/04/2011 |
VINCULACIONES DE ANGEL NAVARRO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL NAVARRO MARTINEZ
Administrador Solidario
- Angel Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 146, S 8, H MU 78923, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-30
Empresa: CONGELADOS ALCAZAMAR SLL
Administrador Solidario
- Angel Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 53, S 8, H MU 52467, I/A 5 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-30
Administrador Solidario
- Angel Navarro Martinez
- Jose Miguel Sanchez Hidalgo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2893 , F 145, S 8, H MU 78923, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-30
Empresa: CONGELADOS ALCAZAMAR SLL
Administrador Solidario
- Angel Navarro Martinez
- Jose Miguel Sanchez Hidalgo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 52, S 8, H MU 52467, I/A 4 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-30
Empresa: CONGELADOS ALCAZAMAR SLL
Administrador Mancomunado
- Angel Navarro Martinez
- Jose Miguel Sanchez Hidalgo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 52, S 8, H MU 52467, I/A 4 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-30
Empresa: JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Angel Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 72, S 8, H MU 56912, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-30
Empresa: JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Angel Navarro Martinez
- Francisco Navarro Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 72, S 8, H MU 56912, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-30
Información de ANGEL NAVARRO MARTINEZ
Mostramos los datos de ANGEL NAVARRO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL NAVARRO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos