ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ
Informe ejecutivo de ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA | Administrador Solidario | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ
Empresa: TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA
Administrador Solidario
- Angel Luis Carbajo Martinez
- Pedro Carbajo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 86, S 8, H MU 5370, I/A 11 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-30
Empresa: TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA
Administrador Solidario
- Angel Luis Carbajo Martinez
- Pedro Carbajo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 86, S 8, H MU 5370, I/A 10 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-30
Empresa: TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA
Administrador Solidario
- Angel Luis Carbajo Martinez
- Pedro Carbajo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 86, S 8, H MU 5370, I/A 9 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-30
Empresa: TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA
Administrador Solidario
- Angel Luis Carbajo Martinez
- Pedro Carbajo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 86, S 8, H MU 5370, I/A 9 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-30
Empresa: TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA
Administrador Solidario
- Angel Luis Carbajo Martinez
- Pedro Carbajo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 86, S 8, H MU 5370, I/A 8 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-30
Empresa: TIPOGRAFIA SAN FRANCISCO SA
Administrador Solidario
- Angel Luis Carbajo Martinez
- Pedro Carbajo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 266 , F 85, S 8, H MU 5370, I/A 4 (30/07/1998)
CVE: BORME-A-2009-46-30
Información de ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ
Mostramos los datos de ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL LUIS CARBAJO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos