ANGEL JUAN DIAZ BERNAL
Informe ejecutivo de ANGEL JUAN DIAZ BERNAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGEL JUAN DIAZ BERNAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M CENTER DIVISION TECNICA SL | Administrador Unico | 15/01/2021 | 15/12/2023 |
NAUTICAS MARINA CENTER SL | Administrador Unico | 11/02/2010 |
VINCULACIONES DE ANGEL JUAN DIAZ BERNAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL JUAN DIAZ BERNAL
Empresa: M CENTER DIVISION TECNICA SL
Administrador Unico
- Angel Juan Diaz Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 166, S 8, H MU 96841, I/A 6 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-30
Empresa: M CENTER DIVISION TECNICA SL
Administrador Unico
- Angel Juan Diaz Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3353 , F 166, S 8, H MU 96841, I/A 4 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-30
Empresa: NAUTICAS MARINA CENTER SL
Administrador Unico
- Angel Juan Diaz Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 61, S 8, H MU 22620, I/A 6 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-30
Información de ANGEL JUAN DIAZ BERNAL
Mostramos los datos de ANGEL JUAN DIAZ BERNAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL JUAN DIAZ BERNAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos