ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA
Informe ejecutivo de ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WILD SPIRIT WORLD SL | Socio Unico | 19/07/2024 | |
WILD SPIRIT WORLD SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
SERVI 2004 REPARAHOGAR SL | Administrador Unico | 06/06/2024 | |
CONSTRUCCIONES ADYLOR SRL | Socio Unico | 18/01/2023 | |
CONSTRUCCIONES ADYLOR SRL | Administrador Unico | 18/01/2023 | |
SOLUDNOA SL | Socio Unico | 02/08/2022 | |
SOLUDNOA SL | Administrador Unico | 02/08/2022 |
VINCULACIONES DE ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA
Empresa: WILD SPIRIT WORLD SL
Administrador Unico
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113687, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-30
Empresa: WILD SPIRIT WORLD SL
Socio Único
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113687, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-30
Empresa: SERVI 2004 REPARAHOGAR SL
Administrador Unico
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 43883, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ADYBLANC SL
Administrador Unico
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 196, S 8, H MU105165, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ADYBLANC SL
Administrador Mancomunado
- Angel David Sanchez Molina
- Gines Parra Trenza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 196, S 8, H MU105165, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ADYBLANC SL
Socio Único
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 196, S 8, H MU105165, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-30
Empresa: SOLUDNOA SL
Administrador Unico
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H MU108228, I/A 1 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
Empresa: SOLUDNOA SL
Socio Único
- Angel David Sanchez Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 59, S 8, H MU108228, I/A 1 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-30
Empresa: CONSTRUCCIONES ADYBLANC SL
Administrador Mancomunado
- Angel David Sanchez Molina
- Gines Parra Trenza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 194, S 8, H MU105165, I/A 1 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-30
Información de ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA
Mostramos los datos de ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL DAVID SANCHEZ MOLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos