ANGEL CREMADES CANTON
Informe ejecutivo de ANGEL CREMADES CANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANGEL CREMADES CANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CREMADES CANTON SL | Administrador Solidario | 19/04/2024 | |
QUINCREM SL | Administrador Solidario | 03/09/2021 | |
AXIOMA GLOBAL MULTISERVICES SL | Socio Unico | 22/01/2021 | |
AXIOMA GLOBAL MULTISERVICES SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
MEDITERRANEAN PLEASURES SL | Socio Unico | 08/02/2019 | |
MEDITERRANEAN PLEASURES SL | Administrador Unico | 08/02/2019 |
VINCULACIONES DE ANGEL CREMADES CANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL CREMADES CANTON
Empresa: IMNOVAQUIM SOLUCIONES QUIMICAS SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Moreno Janeiro
- Angel Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU111349, I/A 3 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-30
Empresa: INVERSIONES CREMADES CANTON SL
Administrador Solidario
- Angel Cremades Canton
- Carlos Cremades Canton
- Francisco Antonio Cremades Canton
- Jesus Cremades Canton
- Jorge Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3680 , F 85, S 8, H MU113412, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-30
Empresa: IMNOVAQUIM SOLUCIONES QUIMICAS SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Moreno Janeiro
- Angel Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 141, S 8, H MU111349, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-30
Empresa: QUINCREM SL
Administrador Solidario
- Angel Cremades Canton
- Francisco Antonio Cremades Canton
- Jorge Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 142, S 8, H MU 13791, I/A 5 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-30
Administrador Unico
- Angel Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 192, S 8, H MU103475, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-30
Socio Único
- Angel Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 192, S 8, H MU103475, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-30
Empresa: MEDITERRANEAN PLEASURES SL
Administrador Unico
- Angel Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 179, S 8, H MU 98225, I/A 1 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-30
Empresa: MEDITERRANEAN PLEASURES SL
Socio Único
- Angel Cremades Canton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3365 , F 179, S 8, H MU 98225, I/A 1 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-30
Información de ANGEL CREMADES CANTON
Mostramos los datos de ANGEL CREMADES CANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL CREMADES CANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos