ANGEL CANOVAS CANOVAS
Informe ejecutivo de ANGEL CANOVAS CANOVAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANGEL CANOVAS CANOVAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD Y BELLEZA STUDIOS SL | Administrador Unico | 30/03/2016 | |
CENTRO DE BELLEZA VERDU SL | Socio Unico | 20/05/2015 | |
CENTRO DE BELLEZA VERDU SL | Administrador Unico | 20/05/2015 |
VINCULACIONES DE ANGEL CANOVAS CANOVAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL CANOVAS CANOVAS
Empresa: ULTRAFACE SL
Liquidador Mancomunado
- Angel Canovas Canovas
- Pedro- Pablo Quesada Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 154, S 8, H MU 93013, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-30
Empresa: ULTRAFACE SL
Administrador Solidario
- Angel Canovas Canovas
- Pedro- Pablo Quesada Perez
Liquidador Mancomunado
- Angel Canovas Canovas
- Pedro- Pablo Quesada Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 154, S 8, H MU 93013, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-30
Empresa: CANOVAS ESTILISTAS SL
Administrador Unico
- Angel Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 68, S 8, H MU 74251, I/A 3 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-30
Empresa: ULTRAFACE SL
Administrador Solidario
- Angel Canovas Canovas
- Pedro- Pablo Quesada Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 152, S 8, H MU 93013, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-30
Empresa: SALUD Y BELLEZA STUDIOS SL
Administrador Unico
- Angel Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 186, S 8, H MU 92516, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-30
Empresa: CANOVAS ESTILISTAS SL
Administrador Unico
- Angel Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 67, S 8, H MU 74251, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-30
Empresa: CANOVAS ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Angel Canovas Canovas
- Miriam Lucrecia Verdun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 67, S 8, H MU 74251, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-30
Empresa: CANOVAS ESTILISTAS SL
Socio Único
- Angel Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 67, S 8, H MU 74251, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-30
Empresa: CENTRO DE BELLEZA VERDU SL
Administrador Unico
- Angel Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 23, S 8, H MU 87866, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-30
Empresa: CENTRO DE BELLEZA VERDU SL
Socio Único
- Angel Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 23, S 8, H MU 87866, I/A 1 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-30
VER MAS ACTOS
Información de ANGEL CANOVAS CANOVAS
Mostramos los datos de ANGEL CANOVAS CANOVAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL CANOVAS CANOVAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos