ANGEL BARBERAN ANDRES
Informe ejecutivo de ANGEL BARBERAN ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANGEL BARBERAN ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TECNOLOGICOS APROM SL | Administrador Unico | 09/03/2010 | 08/09/2023 |
ARQUITECTURA GESTION Y DECORACION SL | Administrador Unico | 13/06/2014 | 12/07/2018 |
ADBA GANDIA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 19/06/2014 | 06/07/2018 |
VINCULACIONES DE ANGEL BARBERAN ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL BARBERAN ANDRES
Empresa: SERVICIOS TECNOLOGICOS APROM SL
Administrador Unico
- Angel Barberan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149, L 6432, F 64, S 8, H V 137707, I/A 3 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-46
Empresa: ARQUITECTURA GESTION Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Angel Barberan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210, L 524, F 166, S 8, H V 7385, I/A 5 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-46
Empresa: ADBA GANDIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Angel Barberan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8176, L 5468, F 111, S 8, H V 105179, I/A 4 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-46
Empresa: ADBA GANDIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Angel Barberan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8176, L 5468, F 111, S 8, H V 105179, I/A 3 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-46
Empresa: ARQUITECTURA GESTION Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Angel Barberan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210, L 524, F 166, S 8, H V 7385, I/A 4 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-46
Empresa: SERVICIOS TECNOLOGICOS APROM SL
Administrador Unico
- Angel Barberan Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9149, L 6432, F 63, S 8, H V 137707, I/A 1 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-46
Información de ANGEL BARBERAN ANDRES
Mostramos los datos de ANGEL BARBERAN ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL BARBERAN ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos