ANGEL ALCARAZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de ANGEL ALCARAZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANGEL ALCARAZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOLOGIA MURCIANA DEL AGUA SL | Administrador Unico | 20/03/2014 | |
CONSTRUCCIONES MIGUEL DE BEJAR SL | Administrador Unico | 16/07/2013 | |
ALCAGILFA SL | Administrador Unico | 30/01/2013 | |
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2010 | 23/01/2013 |
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL | Apoderado Solidario | 16/07/2010 | 23/01/2013 |
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL | Liquidador | 23/01/2013 | 23/01/2013 |
VINCULACIONES DE ANGEL ALCARAZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANGEL ALCARAZ GONZALEZ
Empresa: TECNOLOGIA MURCIANA DEL AGUA SL
Administrador Unico
- Angel Alcaraz Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 62, S 8, H MU 13885, I/A A (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-30
Empresa: CONSTRUCCIONES MIGUEL DE BEJAR SL
Administrador Unico
- Angel Alcaraz Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738 , F 50, S 8, H MU 13884, I/A 7 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-30
Empresa: ALCAGILFA SL
Administrador Unico
- Angel Alcaraz Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 171, S 8, H MU 61641, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-30
Empresa: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL
Liquidador
- Angel Alcaraz Gonzalez
- Salvador Navarro Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 152, S 8, H MU 73984, I/A 3 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-30
Empresa: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL
Administrador Mancomunado
Liquidador
- Angel Alcaraz Gonzalez
- Salvador Navarro Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 152, S 8, H MU 73984, I/A 3 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-30
Empresa: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL
Apoderado Solidario
- Angel Alcaraz Gonzalez
- Domingo Garcia Jimenez
- Miguel-angel De-bejar Yañez
- Salvador Navarro Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 149, S 8, H MU 73984, I/A 2 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-30
Empresa: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS SAMDO SL
Administrador Mancomunado
- Angel Alcaraz Gonzalez
- Domingo Garcia Jimenez
- Miguel-angel De-bejar Yañez
- Salvador Navarro Abellan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 148, S 8, H MU 73984, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-30
Información de ANGEL ALCARAZ GONZALEZ
Mostramos los datos de ANGEL ALCARAZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANGEL ALCARAZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos