ANG JOSE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de ANG JOSE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANG JOSE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESNEXT SPAIN SA | Apoderado | 02/07/2012 | 06/02/2019 |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA | Apoderado | 14/04/2011 | 17/12/2018 |
VINCULACIONES DE ANG JOSE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANG JOSE ALEJANDRO
Empresa: GESNEXT SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alejandro Ang Jose
- Ang Jose Alejandro
- Antoja Fernandez Pablo
- Bohorquez Del Portal Miguel Angel
- Garcia Gonzalez Antonio
- Garcia Gonzalez Antonio
- Martinez Alonso Maria Isabel
- Martinez Parrilla Concepcion
- Martinez Parrilla Concepcion
- Sanchez Serra Fernando
- Sanchez Serra Fernando
- Villegas Pozo Renan Alfieri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36243 , F 179, S 8, H M 276523, I/A 98 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ang Jose Alejandro
- Sanchez Gilmartin Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29306 , F 102, S 8, H M 27862, I/A 494 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Apoderado
- Ang Jose Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 133, S 8, H M 276523, I/A 59 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
Apoderado
- Ang Jose Alejandro
- Sanchez Gilmartin Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16120 , F 112, S 8, H M 27862, I/A 275 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28
Información de ANG JOSE ALEJANDRO
Mostramos los datos de ANG JOSE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANG JOSE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos