ANEIROS ZAPATA ANGEL
Informe ejecutivo de ANEIROS ZAPATA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANEIROS ZAPATA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZR KIDS SL | Administrador Unico | 06/02/2024 | |
AZR & TRAINING POZUELO SL | Apoderado Solidario | 13/03/2023 | |
AZRECOVERY & MAINTENANCE ALCORCON SL | Apoderado Solidario | 08/03/2022 | |
AZRECOVERY & MAINTENANCE SL | Apoderado Solidario | 08/10/2021 | |
AZRECOVERY & MAINTENANCE SL | Apoderado Solidario | 27/04/2021 | |
AZRECOVERY & MAINTENANCE SL | Socio Unico | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE ANEIROS ZAPATA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANEIROS ZAPATA ANGEL
Empresa: AZR KIDS SL
Administrador Unico
- Aneiros Zapata Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46305 , F 160, S 8, H M 813351, I/A 1 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: AZR & TRAINING POZUELO SL
Apoderado Solidario
- Aneiros Zapata Angel
- Ocon Alvarez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44489 , F 16, S 8, H M 783874, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: AZRECOVERY & MAINTENANCE ALCORCON SL
Apoderado Solidario
- Aneiros Zapata Angel
- Medina Del Barrio Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42986 , F 104, S 8, H M 759754, I/A 2 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: AZRECOVERY & MAINTENANCE SL
Apoderado Solidario
- Aneiros Zapata Angel
- Medina Del Barrio Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39867 , F 199, S 8, H M 708207, I/A 5 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: AZRECOVERY & MAINTENANCE SL
Apoderado Solidario
- Aneiros Zapata Angel
- Medina Del Barrio Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39867 , F 197, S 8, H M 708207, I/A 4 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: AZRECOVERY & MAINTENANCE SL
Administrador Unico
- Aneiros Zapata Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39867 , F 192, S 8, H M 708207, I/A 3 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: AZRECOVERY & MAINTENANCE SL
Administrador Unico
- Aneiros Zapata Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39867 , F 190, S 8, H M 708207, I/A 1 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: AZRECOVERY & MAINTENANCE SL
Socio Único
- Aneiros Zapata Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39867 , F 190, S 8, H M 708207, I/A 1 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Información de ANEIROS ZAPATA ANGEL
Mostramos los datos de ANEIROS ZAPATA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANEIROS ZAPATA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos