ANDUJAR SANCHEZ SONIA
Informe ejecutivo de ANDUJAR SANCHEZ SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDUJAR SANCHEZ SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIYAR SERVICIOS MEDICOS SLP | Apoderado | 30/11/2012 | 14/05/2024 |
OLIYAR SERVICIOS MEDICOS SLP | Administrador Solidario | 02/01/2009 |
VINCULACIONES DE ANDUJAR SANCHEZ SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDUJAR SANCHEZ SONIA
Empresa: OLIYAR SERVICIOS MEDICOS SLP
Apoderado
- Andujar Sanchez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 88390, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Empresa: OLIYAR SERVICIOS MEDICOS SLP
Apoderado
- Andujar Sanchez Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197, L 3107, F 180, S 8, H MA 88390, I/A 3 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-29
Empresa: OLIYAR SERVICIOS MEDICOS SLP
Administrador Solidario
- Andujar Sanchez Sonia
- Chucla Cora Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4197, L 3107, F 178, S 8, H MA 88390, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de ANDUJAR SANCHEZ SONIA
Mostramos los datos de ANDUJAR SANCHEZ SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDUJAR SANCHEZ SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos