ANDUJAR LARIOS AGUSTIN
Informe ejecutivo de ANDUJAR LARIOS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDUJAR LARIOS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALVO SEALING SL | Apoderado Solidario | 14/08/2017 |
VINCULACIONES DE ANDUJAR LARIOS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDUJAR LARIOS AGUSTIN
Empresa: FLUID HANDLING TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Andujar Larios Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 67, S 8, H BI 57930, I/A 7 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-48
Empresa: FLUID HANDLING TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Andujar Larios Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 65, S 8, H BI 57930, I/A 5 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Empresa: CALVO SEALING SL
Apoderado Solidario
- Andujar Larios Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41393 , F 34, S 8, H B 104268, I/A 16 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Información de ANDUJAR LARIOS AGUSTIN
Mostramos los datos de ANDUJAR LARIOS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDUJAR LARIOS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos