ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA
Informe ejecutivo de ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUKALT NCS SL | Representante | 26/11/2020 | |
ALSUETA CONSULTING SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
ANDUEZA Y GARRIDO SL | Socio Unico | 25/02/2014 |
VINCULACIONES DE ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA
Empresa: NATURE ELECTRIC SYSTEMS SA
Liquidador
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25680 , F 173, S 8, H M 462856, I/A 4 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: NATURE ELECTRIC SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25680 , F 173, S 8, H M 462856, I/A 4 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: LAUKALT NCS SL
Representante
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38148 , F 71, S 8, H M 678899, I/A 4 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: ALSUETA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12034 , F 168, S 8, H M 189479, I/A 8 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Empresa: NATURE ELECTRIC SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25680 , F 173, S 8, H M 462856, I/A 3 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Empresa: NATURE ELECTRIC SYSTEMS SA
Administrador Unico
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25680 , F 173, S 8, H M 462856, I/A 2 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-28
Empresa: ANDUEZA Y GARRIDO SL
Socio Único
- Andueza Artieda Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25512 , F 134, S 8, H M 459696, I/A 3 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Información de ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA
Mostramos los datos de ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDUEZA ARTIEDA JOAQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos