ANDREW COLIN RILEY
Informe ejecutivo de ANDREW COLIN RILEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDREW COLIN RILEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORGAN MATROC SA | Apoderado Mancomunado | 30/01/2017 |
VINCULACIONES DE ANDREW COLIN RILEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREW COLIN RILEY
Empresa: MORGAN MATROC SA
Consejero
- Andrew Colin Riley
- Charles Keith Dodd
Presidente
- Andrew Colin Riley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43725 , F 162, S 8, H B 76769, I/A 80 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Empresa: MORGAN MATROC SA
Apoderado Mancomunado
- Andrew Colin Riley
- Charles Keith Dodd
- Dennis Tiong Ung Chieng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43725 , F 161, S 8, H B 76769, I/A 79 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-08
Empresa: MORGAN MATROC SA
Consejero
- Andrew Colin Riley
Presidente
- Andrew Colin Riley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43725 , F 161, S 8, H B 76769, I/A 78 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Información de ANDREW COLIN RILEY
Mostramos los datos de ANDREW COLIN RILEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREW COLIN RILEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos