ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAINFILTER SL | Liquidador | 20/02/2020 | |
PROCESOS TECNOLOGICOS EN TRATAMIENTO SL | Administrador Solidario | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER
Empresa: PROCESOS AUTO-MECANIZADOS SL
Administrador Solidario
- Andreu Sabuco Francisco Javier
- Vilella Barquino Florencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 218, S 8, H A 84134, I/A B (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-03
Empresa: DRAINFILTER SL
Liquidador
- Andreu Sabuco Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 157, S 8, H A 146522, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-03
Empresa: DRAINFILTER SL
Administrador Unico
- Andreu Sabuco Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 157, S 8, H A 146522, I/A 2 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-03
Administrador Solidario
- Andreu Sabuco Francisco Javier
- Gomez Cavazos Agustin Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 150, S 8, H A 150438, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-03
Empresa: DRAINFILTER SL
Administrador Unico
- Andreu Sabuco Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 156, S 8, H A 146522, I/A 1 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-03
Empresa: PROCESOS AUTO-MECANIZADOS SL
Administrador Solidario
- Andreu Sabuco Francisco Javier
- Vilella Barquino Florencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 218, S 8, H A 84134, I/A 5 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-03
Información de ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU SABUCO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos