ANDREU RIBE JOAQUIM
Informe ejecutivo de ANDREU RIBE JOAQUIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDREU RIBE JOAQUIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERPLA INTEGRAL 2019 SL | Administrador Solidario | 11/12/2019 | |
CONTRACTACIONS ANDREU SL | Administrador Solidario | 16/04/2018 | |
ANDBE ARRENDAMENTS EL PLA SL | Administrador Solidario | 12/05/2017 | |
RIDREU A. R. INVERSIONS SL | Administrador Solidario | 11/05/2017 | |
ANDLET PROMPLA SL | Administrador Solidario | 03/05/2017 |
VINCULACIONES DE ANDREU RIBE JOAQUIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU RIBE JOAQUIM
Empresa: INTERPLA INTEGRAL 2019 SL
Administrador Solidario
- Andreu Ribe Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176 , F 197, S 8, H T 55130, I/A 1 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-43
Empresa: CONTRACTACIONS ANDREU SL
Administrador Solidario
- Andreu Ribe Joaquim
- Andreu Ribe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 160, S 8, H T 52864, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-43
Empresa: ANDBE ARRENDAMENTS EL PLA SL
Administrador Solidario
- Andreu Ribe Joaquim
- Andreu Ribe Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017 , F 126, S 8, H T 51484, I/A 1 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Empresa: RIDREU A. R. INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Andreu Ribe Joaquim
- Andreu Ribe Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017 , F 68, S 8, H T 51478, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
Empresa: ANDLET PROMPLA SL
Administrador Solidario
- Andreu Ribe Joaquim
- Andreu Ribe Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3015 , F 97, S 8, H T 51434, I/A 1 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-43
Información de ANDREU RIBE JOAQUIM
Mostramos los datos de ANDREU RIBE JOAQUIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU RIBE JOAQUIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos