ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE ARAGON SA | Consejero | 29/07/2010 | 19/08/2019 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE ARAGON SA | Apoderado Mancomunado | 22/06/2017 |
VINCULACIONES DE ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR
Consejero
- Andreu Puyal Maria Del Pilar
- FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
- Pinilla Lopez-oliva Luis
- Sanchez- Ventura Ferrer Francisco De Asis
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 146, S 8, H Z 35983, I/A 37 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-50
Apoderado Mancomunado
- Andreu Puyal Maria Del Pilar
- Godori Vilar Jose Maria
- Sancho Dronda Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 144, S 8, H Z 35983, I/A 30 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-50
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 142, S 8, H Z 35983, I/A 21 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-50
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 141, S 8, H Z 35983, I/A 15 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-50
Información de ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU PUYAL MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos