ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS
Informe ejecutivo de ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINGULAR CALMA SL | Consejero | 20/06/2017 | |
SINGULAR CALMA SL | Vicepresidente | 20/06/2017 | |
GRAMAMI SL | Apoderado | 11/07/2014 | |
GRAMAMI SL | Apoderado | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS
Empresa: CALMA WELLBEING HOTELS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andreu Marti Maria Desamparados
- Burdeos Baño Ricardo Miguel
- Iborra Casanova Jose Javier
- Mañez Testor Santiago
- Sanchez Villar Juan Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Andreu Marti Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10299, L 7580, F 145, S 8, H V 176775, I/A 1 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: GRAMAMI SL
Apoderado
- Andreu Marti Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9105, L 6389, F 105, S 8, H V 136288, I/A 4 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-46
Empresa: GRAMAMI SL
Apoderado
- Andreu Marti Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9105, L 6389, F 105, S 8, H V 136288, I/A 3 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-46
Empresa: GRAMAMI SL
Administrador Unico
- Andreu Marti Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9105, L 6389, F 103, S 8, H V 136288, I/A 2 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-46
Empresa: INDUSTRIAL ANDREU SL
Apoderado Mancomunado
- Andreu Marti Maria Desamparados
- Suay Mari Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4088, L 1400, F 73, S 8, H V 18920, I/A 23 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-46
Empresa: GRAMAMI SL
Administrador Unico
- Andreu Marti Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9105, L 6389, F 102, S 8, H V 136288, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-46
Información de ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS
Mostramos los datos de ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU MARTI MARIA DESAMPARADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos