ANDREU LLOVET CARLOS
Informe ejecutivo de ANDREU LLOVET CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDREU LLOVET CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESA TAPE SA | Apoderado Solidario | 15/02/2022 | 11/04/2024 |
TESA TAPE SA | Apoderado Solidario | 27/04/2021 | 11/04/2024 |
TESA TAPE SA | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
TESA TAPE SA | Consejero | 12/11/2021 | 26/03/2024 |
TESA TAPE SA | Secretario | 12/11/2021 | 26/03/2024 |
VINCULACIONES DE ANDREU LLOVET CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU LLOVET CARLOS
Empresa: TESA TAPE SA
Apoderado Solidario
- Andreu Llovet Carlos
- Andreu Llovet Carlos
- Andreu Llovet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 30, S 8, H B 255357, I/A 74 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: TESA TAPE SA
Consejero
- Andreu Llovet Carlos
- Cantero Exojo Fernando
- Stephan Herbert Frischmuth
Presidente
Secretario
- Andreu Llovet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 30, S 8, H B 255357, I/A 73 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: TESA TAPE SA
Apoderado Solidario
- Andreu Llovet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 26, S 8, H B 255357, I/A 61 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-08
Empresa: TESA TAPE SA
Consejero
- Andreu Llovet Carlos
- Cantero Exojo Fernando
- Stephan Herbert Frischmuth
Presidente
Secretario
- Andreu Llovet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 25, S 8, H B 255357, I/A 59 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Empresa: TESA TAPE SA
Apoderado Solidario
- Andreu Llovet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 23, S 8, H B 255357, I/A 56 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: TESA TAPE SA
Apoderado Solidario
- Andreu Llovet Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47752 , F 22, S 8, H B 255357, I/A 55 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Información de ANDREU LLOVET CARLOS
Mostramos los datos de ANDREU LLOVET CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU LLOVET CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos