ANDREU GUERAO MARC
Informe ejecutivo de ANDREU GUERAO MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDREU GUERAO MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADESLAS DENTAL SA | Apoderado Solidario | 11/04/2022 |
VINCULACIONES DE ANDREU GUERAO MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU GUERAO MARC
Empresa: ADESLAS DENTAL SA
Apoderado Solidario
- Andrades Rodriguez Jose Ignacio
- Andreu Guerao Marc
- Carro Rossel Miguel Angel
- Ceñera Gutierrez Lucia
- Diz Alvarez Rogelio Edmundo
- Fernandez Lozano Carlos
- Garcia Moreno Jaime
- Herraiz Garcia Jose
- Laguna Abengoza Rafael
- Magriña Sole Francisco De Asis
- Peiro Gutierrez Eva
- Recalde Garcia Maria Soledad
- Rodriguez Fernandez Marcos
- Rodriguez Fernandez Pablo
- Rodriguez Tanda Monica
- Saiz Garcia Victor Francisco
- Salinas De Ugarte Maria Teresa
- Sanchez Llaurado Juan Carlos
- Serrano Pizarro Rafael
- Sevilla Martin Silvia
- Soriano De La Cruz Ana
- Ugidos Sarmiento Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37917 , F 124, S 8, H M 25086, I/A 72 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu Guerao Marc
- Casado Ruiz Jose
- Pons Rullan Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36974 , F 103, S 8, H M 6318, I/A 1505 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu Guerao Marc
- Hernandez Crespo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 213, S 8, H M 6318, I/A 1327 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28
Empresa: GRUP SUPECO MAXOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Andreu Guerao Marc
- Prados Gonzalez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35483 , F 82, S 8, H M 297684, I/A 292 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Empresa: GRUP SUPECO MAXOR SL
Apoderado Solidario
- Adan Iturbe Victor
- Andreu Guerao Marc
- Polvorinos De La Red Jesus
- Prados Gonzalez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31816 , F 112, S 8, H M 297684, I/A 267 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Información de ANDREU GUERAO MARC
Mostramos los datos de ANDREU GUERAO MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU GUERAO MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos