ANDREU ESCARIO ANGEL
Informe ejecutivo de ANDREU ESCARIO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ANDREU ESCARIO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A2A SOLUCIONES A EMPRESARIOS SL | Socio Unico | 29/01/2015 | |
A2A SOLUCIONES A EMPRESARIOS SL | Administrador Unico | 29/01/2015 |
VINCULACIONES DE ANDREU ESCARIO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU ESCARIO ANGEL
Empresa: INHISA HIDRAULICA SA
Apoderado
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32957 , F 18, S 8, H M 231431, I/A 24 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: OFFICE DEPOT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andrade Ledo Lorena
- Andreu Escario Angel
- Andreu Escario Angel
- Blanco Blanco Rosa
- Hyam Borrachero Roger
- Hyam Borrachero Roger
- Hyam Borrachero Roger
- Rufo Perez Fernando
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alonso Bonet Javier
- Alonso Bonet Javier
- Andrade Ledo Lorena
- Andreu Escario Angel
- Arboli Cortes Jose Manuel
- Blanco Blanco Rosa
- Cortillas Garcia Nicolas
- Hyam Borachero Roger
- Ibañez Lopez Manuel
- Iglesias Castelo Maria Victoria
- Latorre Robles Nicolas
- Lopez Arnosi Agueda Maria
- Macarro Mate Bernardo
- Martinez Garcia Maria Dolores
- Martinez Gonzalez Miguel Antonio
- Mora Linares Francisco
- Perez Cordero Elisa
- Perez Cordero Ignacio
- Rodriguez Moruno Juan Maria
- Rufo Perez Fernando
- Rufo Perez Fernando
- Rufo Perez Fernando
- Rufo Perez Fernando
- Rufo Perez Fernando
- Sanchez Eizmendi Maria Isabel
- Seoane Blas Antonio
- Valero Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31155 , F 52, S 8, H M 80325, I/A 140 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: ADVEO ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Andreu Escario Angel
Consejero
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28194 , F 22, S 8, H M 237787, I/A 70 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: ADVEO ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Andreu Escario Angel
Consejero
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28194 , F 21, S 8, H M 237787, I/A 68 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: A2A SOLUCIONES A EMPRESARIOS SL
Administrador Unico
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33081 , F 48, S 8, H M 595406, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: A2A SOLUCIONES A EMPRESARIOS SL
Socio Único
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33081 , F 48, S 8, H M 595406, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Empresa: OFFICE DEPOT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu Escario Angel
- Hyam Borrachero Roger
- Valero Martinez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22560 , F 85, S 8, H M 80325, I/A 108 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
Empresa: RAPROI 2010 SL
Apoderado
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27855 , F 64, S 8, H M 502044, I/A 5 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: INHISA HIDRAULICA SA
Apoderado
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14088 , F 48, S 8, H M 231431, I/A 14 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: OFFICE DEPOT SL
Consejero
- Andreu Escario Angel
Secretario
- Andreu Escario Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22560 , F 84, S 8, H M 80325, I/A 104 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
VER MAS ACTOS
Información de ANDREU ESCARIO ANGEL
Mostramos los datos de ANDREU ESCARIO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU ESCARIO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos