ANDRES MORENO FERRAN
Informe ejecutivo de ANDRES MORENO FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRES MORENO FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAURI SPORTWEAR SL | Administrador Solidario | 30/01/2023 | |
EPA ALVEARE SL | Socio Unico | 10/05/2021 | |
EPA ALVEARE SL | Administrador Unico | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE ANDRES MORENO FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES MORENO FERRAN
Empresa: SEA NETTLE MC SL
Liquidador Mancomunado
- Andres Moreno Ferran
- Conesa Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9878, L 7160, F 44, S 8, H V 162375, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: SEA NETTLE MC SL
Administrador Mancomunado
- Andres Moreno Ferran
- Conesa Lopez Alfonso
Liquidador Mancomunado
- Andres Moreno Ferran
- Conesa Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9878, L 7160, F 44, S 8, H V 162375, I/A 3 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: KAURI SPORTWEAR SL
Administrador Solidario
- Andres Moreno Ferran
- Conejero Asuncion Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10125, L 7407, F 57, S 8, H V 170841, I/A 3 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-46
Empresa: EPA ALVEARE SL
Administrador Unico
- Andres Moreno Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10988, L 8266, F 209, S 8, H V 198216, I/A 1 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-46
Empresa: EPA ALVEARE SL
Socio Único
- Andres Moreno Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10988, L 8266, F 209, S 8, H V 198216, I/A 1 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-46
Empresa: SEA NETTLE MC SL
Administrador Mancomunado
- Andres Moreno Ferran
- Conesa Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9878, L 7160, F 43, S 8, H V 162375, I/A 2 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-46
Empresa: SEA NETTLE MC SL
Administrador Solidario
- Andres Moreno Ferran
- Conesa Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9878, L 7160, F 43, S 8, H V 162375, I/A 2 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-46
Empresa: KAURI SPORTWEAR SL
Administrador Mancomunado
- Andres Moreno Ferran
- Conejero Asuncion Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10125, L 7407, F 57, S 8, H V 170841, I/A 2 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-46
Empresa: KAURI SPORTWEAR SL
Administrador Mancomunado
- Andres Moreno Ferran
- Conejero Asuncion Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10125, L 7407, F 56, S 8, H V 170841, I/A 1 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-46
Empresa: SEA NETTLE MC SL
Administrador Solidario
- Andres Moreno Ferran
- Conesa Lopez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9878, L 7160, F 43, S 8, H V 162375, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-46
Información de ANDRES MORENO FERRAN
Mostramos los datos de ANDRES MORENO FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES MORENO FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos