ANDRES MORALA JESUS
Informe ejecutivo de ANDRES MORALA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANDRES MORALA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURCARNES LEON SL | Administrador Unico | 09/09/2009 | 19/03/2020 |
CONSENSO LA JANA SL | Administrador Solidario | 06/03/2012 | |
JESVIVAL BERCIANOS SL | Administrador Solidario | 04/08/2009 | |
JESVIVAL BERCIANOS SL | Liquidador Solidario | 04/08/2009 | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE ANDRES MORALA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES MORALA JESUS
Empresa: NATURCARNES LEON SL
Administrador Unico
- Andres Morala Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 162, S 8, H LE 10666, I/A 5 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-24
Empresa: CONSENSO LA JANA SL
Administrador Solidario
- Andres Morala Jesus
- MARCOS YAGUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 166, S 8, H LE 13806, I/A 5 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-24
Empresa: NATURCARNES LEON SLL
Administrador Unico
- Andres Morala Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 882 , F 159, S 8, H LE 10666, I/A 3 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-24
Empresa: JESVIVAL BERCIANOS SL
Liquidador Solidario
- Andres Morala Jesus
- MARCOS YAGUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 167, S 8, H LE 11974, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-24
Empresa: JESVIVAL BERCIANOS SL
Administrador Solidario
- Andres Morala Jesus
- MARCOS YAGUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 924 , F 167, S 8, H LE 11974, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-24
Información de ANDRES MORALA JESUS
Mostramos los datos de ANDRES MORALA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES MORALA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos