ANDRES MATEO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ANDRES MATEO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRES MATEO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDRES HERMANOS SA | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
LANDER INTERNACIONAL SA | Administrador Unico | 07/10/2013 |
VINCULACIONES DE ANDRES MATEO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES MATEO JOSE LUIS
Empresa: LANDER INTERNACIONAL SA
Administrador Unico
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 150, S 8, H Z 17739, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-50
Empresa: ANDRES HERMANOS SA
Administrador Unico
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 70, S 8, H Z 16917, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-50
Empresa: ANDRES HERMANOS SA
Administrador Solidario
- Andres Mateo Ana Maria
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 70, S 8, H Z 16917, I/A 9 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-50
Empresa: ANDRES HERMANOS SA
Administrador Solidario
- Andres Mateo Ana Maria
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 70, S 8, H Z 16917, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-50
Empresa: ANDRES HERMANOS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Andres Lacruz Luis Daniel
- Andres Mateo Ana Maria
- Andres Mateo Jose Luis
Presidente
- Andres Mateo Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1811 , F 70, S 8, H Z 16917, I/A 8 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-50
Empresa: MECANHIDRO SA
Apoderado
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 127, S 8, H Z 11535, I/A 8 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-50
Empresa: LANDER INTERNACIONAL SA
Administrador Unico
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 150, S 8, H Z 17739, I/A 7 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-50
Empresa: LANDER INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Andres Lacruz Luis Daniel
- Andres Mateo Ana Maria
- Andres Mateo Jose Luis
- Virola Andres Ana Isabel
Presidente
- Andres Mateo Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 150, S 8, H Z 17739, I/A 7 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-50
Empresa: MECANHIDRO SA
Apoderado
- Andres Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 126, S 8, H Z 11535, I/A 7 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-50
Información de ANDRES MATEO JOSE LUIS
Mostramos los datos de ANDRES MATEO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES MATEO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos