ANDRES MARTINEZ GARCIA
Informe ejecutivo de ANDRES MARTINEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANDRES MARTINEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESORO YACHTS SL | Administrador Unico | 17/03/2022 | |
AJO STYLE SL | Administrador Unico | 13/01/2016 | |
ISL SPORT SL | Administrador Unico | 18/10/2013 |
VINCULACIONES DE ANDRES MARTINEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES MARTINEZ GARCIA
Empresa: TESORO YACHTS COMPOSITES SL
Administrador Unico
- Andres Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU107691, I/A 3 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-30
Empresa: TESORO YACHTS COMPOSITES SL
Administrador Unico
- Andres Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU107691, I/A 3 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-30
Empresa: TESORO YACHTS SL
Administrador Unico
- Andres Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 32, S 8, H MU 98153, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-30
Empresa: TESORO YACHTS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Martinez Garcia
- Juan Carlos Olivares Paterna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 32, S 8, H MU 98153, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-30
Empresa: TESORO YACHTS COMPOSITES SL
Administrador Unico
- Andres Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3570 , F 78, S 8, H MU107691, I/A 1 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-30
Empresa: PROEIFFEL SL
Administrador Unico
- Andres Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2041 , F 47, S 8, H MU 43692, I/A 8 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-30
Empresa: TESORO YACHTS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Martinez Garcia
- Juan Carlos Olivares Paterna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3376 , F 30, S 8, H MU 98153, I/A 1 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-30
Empresa: DREAMS AND PROJECTS FOR LIFE SL
Administrador Solidario
- Andres Martinez Garcia
- Julio-javier Rosique Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 173, S 8, H MU 87186, I/A 2 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-30
Empresa: AJO STYLE SL
Administrador Unico
- Andres Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 63, S 8, H MU 80894, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
Empresa: AJO STYLE SL
Administrador Solidario
- Andres Martinez Garcia
- Jesus Segovia Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 63, S 8, H MU 80894, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-30
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES MARTINEZ GARCIA
Mostramos los datos de ANDRES MARTINEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES MARTINEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos