ANDRES MARIN AYALA
Informe ejecutivo de ANDRES MARIN AYALA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRES MARIN AYALA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDRES MARIN AYALA SL | Presidente | 14/03/2013 | |
ANDRES MARIN AYALA SL | Consejero | 14/03/2013 | |
ANDRES MARIN AYALA SL | Apoderado | 14/03/2013 |
VINCULACIONES DE ANDRES MARIN AYALA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES MARIN AYALA
Empresa: HIJOS DE MARIN&MONTESINOS SL
Liquidador
- Andres Marin Ayala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2647 , F 201, S 8, H MU 69245, I/A 2 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-30
Empresa: HIJOS DE MARIN&MONTESINOS SL
Administrador Unico
- Andres Marin Ayala
Liquidador
- Andres Marin Ayala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2647 , F 201, S 8, H MU 69245, I/A 2 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-30
Empresa: ANDRES MARIN AYALA SL
Apoderado
- Andres Marin Ayala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 133, S 8, H MU 7520, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-30
Empresa: ANDRES MARIN AYALA SL
Consejero
- Andres Marin Ayala
- Andres Marin Martinez
- Jose Maria Marin Martinez
- Maria Del Carmen Martinez Montesinos
Presidente
- Andres Marin Ayala
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 133, S 8, H MU 7520, I/A 7 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-30
Empresa: ANDRES MARIN AYALA SL
Administrador Unico
- Andres Marin Ayala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 133, S 8, H MU 7520, I/A 7 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-30
Empresa: ALFA GENERATORS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Marin Ayala
- Juana Alcarazo Sanchez Migallon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 20, S 8, H MU 41038, I/A 4 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-30
Empresa: ALFA GENERATORS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Marin Ayala
- Juana Alcarazo Sanchez Migallon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 19, S 8, H MU 41038, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-30
Información de ANDRES MARIN AYALA
Mostramos los datos de ANDRES MARIN AYALA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES MARIN AYALA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos