ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO
Informe ejecutivo de ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA PARAISO CALABARDINA SL | Socio Unico | 09/05/2013 | |
HOSTELERIA PARAISO CALABARDINA SL | Administrador Unico | 09/05/2013 | |
INSTALACIONES Y MEJORAS DEL GAS SL | Socio Unico | 01/03/2013 | |
INSTALACIONES Y MEJORAS DEL GAS SL | Administrador Unico | 01/03/2013 |
VINCULACIONES DE ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO
Empresa: HOSTELERIA PARAISO CALABARDINA SL
Administrador Unico
- Andres Manuel Alonso Berdejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961 , F 199, S 8, H MU 83379, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-30
Empresa: HOSTELERIA PARAISO CALABARDINA SL
Socio Único
- Andres Manuel Alonso Berdejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961 , F 199, S 8, H MU 83379, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-30
Empresa: INSTALACIONES Y MEJORAS DEL GAS SL
Administrador Unico
- Andres Manuel Alonso Berdejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 59, S 8, H MU 77436, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-30
Empresa: INSTALACIONES Y MEJORAS DEL GAS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Manuel Alonso Berdejo
- Jose Manuel Sanguiao Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 59, S 8, H MU 77436, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-30
Empresa: INSTALACIONES Y MEJORAS DEL GAS SL
Socio Único
- Andres Manuel Alonso Berdejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 59, S 8, H MU 77436, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-30
Empresa: INSTALACIONES Y MEJORAS DEL GAS SL
Administrador Mancomunado
- Andres Manuel Alonso Berdejo
- Jose Manuel Sanguiao Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858 , F 57, S 8, H MU 77436, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-30
Información de ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO
Mostramos los datos de ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES MANUEL ALONSO BERDEJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos