ANDRES LATORRE BORJA
Informe ejecutivo de ANDRES LATORRE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRES LATORRE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNPLEX CAPITAL SL | Socio Unico | 09/05/2018 | 07/05/2021 |
SUNPLEX CAPITAL SL | Administrador Unico | 09/05/2018 | 07/05/2021 |
GLOBAL DESIGN AVIAN SL | Administrador Unico | 09/05/2017 | 12/09/2018 |
VINCULACIONES DE ANDRES LATORRE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES LATORRE BORJA
Empresa: SUNPLEX CAPITAL SL
Administrador Unico
- Andres Latorre Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10497, L 7778, F 1, S 8, H V 181872, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Empresa: GLOBAL DESIGN AVIAN SL
Administrador Unico
- Andres Latorre Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10279, L 7560, F 57, S 8, H V 176066, I/A 3 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-46
Empresa: SUNPLEX CAPITAL SL
Administrador Unico
- Andres Latorre Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10497, L 7778, F 1, S 8, H V 181872, I/A 1 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-46
Empresa: SUNPLEX CAPITAL SL
Socio Único
- Andres Latorre Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10497, L 7778, F 1, S 8, H V 181872, I/A 1 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-46
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BRICK SL
Administrador Unico
- Andres Latorre Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10279, L 7560, F 57, S 8, H V 176066, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
Información de ANDRES LATORRE BORJA
Mostramos los datos de ANDRES LATORRE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES LATORRE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos