ANDRES GARCIA VICENTE
Informe ejecutivo de ANDRES GARCIA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDRES GARCIA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA MONTEANDRES SL | Administrador Unico | 23/03/2023 | |
PREMIUM HORSES SL | Apoderado Solidario | 19/11/2018 | |
MAJESTIC HORSES SL | Administrador Solidario | 25/08/2016 | |
DEHESA MONTEANDRES SL | Apoderado | 18/02/2010 | |
VAGADOR ORIGINAL SL | Apoderado | 05/10/2009 |
VINCULACIONES DE ANDRES GARCIA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES GARCIA VICENTE
Empresa: DEHESA MONTEANDRES SL
Administrador Unico
- Andres Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611, L 2918, F 48, S 8, H V 50437, I/A 7 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-46
Empresa: PREMIUM HORSES SL
Apoderado Solidario
- Andres Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10578, L 7859, F 9, S 8, H V 184666, I/A 2 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-46
Empresa: MAJESTIC HORSES SL
Administrador Solidario
- Andres Garcia Vicente
- Langpaap-kupfer Kathrin-regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10168, L 7450, F 102, S 8, H V 172326, I/A 2 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-46
Empresa: DEHESA MONTEANDRES SL
Apoderado
- Andres Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611, L 2918, F 48, S 8, H V 50437, I/A 6 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-46
Empresa: VAGADOR ORIGINAL SL
Apoderado
- Andres Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21598 , F 111, S 8, H M 384323, I/A 2 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Información de ANDRES GARCIA VICENTE
Mostramos los datos de ANDRES GARCIA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES GARCIA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos