ANDRES GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de ANDRES GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANDRES GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRE RAYOS X SA | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
INVERSIONES JOBELEO SL | Administrador Unico | 09/07/2024 | |
GOLDSTAR HEALTHCARE SL | Administrador Unico | 03/04/2023 | |
GESCOTEC MADRID SL | Apoderado Solidario | 30/04/2021 | |
IRE RAYOS X SA | Apoderado | 28/04/2021 | |
RADIDENT SL | Administrador Unico | 02/12/2020 | |
INVERSIONES JOBELEO SL | Apoderado | 16/04/2018 | |
GOLDSTAR PHARMA SL | Apoderado | 26/03/2015 | |
GEST BUSTARVIEJO SL | Apoderado Mancomunado | 31/10/2014 |
VINCULACIONES DE ANDRES GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES GARCIA JORGE
Empresa: IRE RAYOS X SA
Administrador Unico
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 187361, I/A 16 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: INVERSIONES JOBELEO SL
Administrador Unico
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663116, I/A 3 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Apoderado Solidario
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28104 , F 172, S 8, H M 506352, I/A 8 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-28
Empresa: GOLDSTAR HEALTHCARE SL
Administrador Unico
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 174, S 8, H M 713478, I/A 4 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Empresa: GOLDSTAR HEALTHCARE SL
Administrador Solidario
- Andres Garcia David
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 173, S 8, H M 713478, I/A 3 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-28
Apoderado Solidario
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28104 , F 170, S 8, H M 506352, I/A 5 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: GESCOTEC MADRID SL
Apoderado Solidario
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12769 , F 111, S 8, H M 204744, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: RADIDENT SL
Administrador Unico
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33881 , F 190, S 8, H M 609741, I/A 4 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: SILVER PHARMA SL
Apoderado
- Andres Garcia David
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33004 , F 113, S 8, H M 594130, I/A 5 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: GLOBAL MOBILE CONSTRUCTIONS SL
Administrador Solidario
- Andres Garcia David
- Andres Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40147 , F 172, S 8, H M 713478, I/A 1 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-28
VER MAS ACTOS
Información de ANDRES GARCIA JORGE
Mostramos los datos de ANDRES GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos