ANDRES CIFRE JAVIER
Informe ejecutivo de ANDRES CIFRE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ANDRES CIFRE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEREDAD LA BOQUILLA SL | Socio Unico | 01/04/2010 | 18/05/2023 |
HEREDAD LA BOQUILLA SL | Administrador Unico | 01/04/2010 | 03/03/2016 |
GIMNASIO CENTRAL XATIVA SL | Administrador Solidario | 10/05/2011 | |
EL BELLVERET SL | Socio Unico | 17/06/2009 | 17/11/2010 |
EL BELLVERET SL | Administrador Unico | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE ANDRES CIFRE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES CIFRE JAVIER
Empresa: L'OLIVIER DU XAVIER SL
Administrador Unico
- Andres Cifre Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9160, L 6443, F 40, S 8, H V 138096, I/A 4 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-46
Empresa: GIMNASIO CENTRAL XATIVA SL
Administrador Solidario
- Andres Cifre Javier
- Andres Vicent Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8713, L 6000, F 40, S 8, H V 123017, I/A 3 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-46
Empresa: L'OLIVIER DU XAVIER SL
Administrador Unico
- Andres Cifre Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9160, L 6443, F 38, S 8, H V 138096, I/A 1 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-46
Empresa: L'OLIVIER DU XAVIER SL
Socio Único
- Andres Cifre Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9160, L 6443, F 38, S 8, H V 138096, I/A 1 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-46
Empresa: EL BELLVERET SL
Administrador Unico
- Andres Cifre Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778, L 2088, F 80, S 8, H V 32170, I/A 6 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-46
Empresa: EL BELLVERET SL
Socio Único
- Andres Cifre Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4778, L 2088, F 80, S 8, H V 32170, I/A 5 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-46
Información de ANDRES CIFRE JAVIER
Mostramos los datos de ANDRES CIFRE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES CIFRE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos