ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVENCA CMIS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 18/11/2014 | |
PROVENCA GRUP D'ASSESSORS SL | Administrador Solidario | 02/07/2010 | 06/06/2013 |
CESERAM SL | Liquidador | 17/05/2013 | 17/05/2013 |
CESERAM SL | Administrador | 17/05/2013 | |
QUO SERVIS SL | Administrador Solidario | 30/04/2012 | |
PROVENCA GRUP D'ASSESSORS SL | Administrador Unico | 02/07/2010 |
VINCULACIONES DE ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN
Empresa: PROVENCA CMIS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Andres Calvo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40497 , F 115, S 8, H B 364965, I/A 3 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: PROVENCA GRUP D'ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Andres Calvo Maria Del Carmen
- Aulina Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31688 , F 218, S 8, H B 194700, I/A 7 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Empresa: CESERAM SL
Liquidador
- Andres Calvo Maria Del Carmen
- Aulina Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29427 , F 146, S 8, H B 48128, I/A 13 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: CESERAM SL
Administrador
- Andres Calvo Maria Del Carmen
- Aulina Martinez Luis
Liquidador
- Andres Calvo Maria Del Carmen
- Aulina Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29427 , F 146, S 8, H B 48128, I/A 13 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: QUO SERVIS SL
Administrador Solidario
- Andres Calvo Maria Del Carmen
- Gomez Blanch Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36708 , F 6, S 8, H B 283500, I/A 2 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Empresa: PROVENCA GRUP D'ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Andres Calvo Maria Del Carmen
- Aulina Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31688 , F 218, S 8, H B 194700, I/A 6 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08
Empresa: PROVENCA GRUP D'ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Andres Calvo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31688 , F 218, S 8, H B 194700, I/A 6 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-08
Información de ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES CALVO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos