ANDRES BARRIOS SARA
Informe ejecutivo de ANDRES BARRIOS SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRES BARRIOS SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERPRAN CONSULTORS SL | Apoderado Solidario | 12/05/2015 | |
INVERPRAN CONSULTORS SL | Apoderado | 03/02/2009 |
VINCULACIONES DE ANDRES BARRIOS SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES BARRIOS SARA
Empresa: INVERPRAN CONSULTORS SL
Apoderado Solidario
- Andres Barrios Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40218 , F 108, S 8, H B 359662, I/A 8 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Empresa: INVERPRAN CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Andres Barrios Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40218 , F 107, S 8, H B 359662, I/A 7 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Empresa: COPRAND CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Andres Barrios Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35550 , F 110, S 8, H B 271762, I/A 5 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-08
Empresa: INVERPRAN CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Andres Barrios Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40218 , F 107, S 8, H B 359662, I/A 5 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: COPRAND CONSULTORS SL
Administrador Unico
- Andres Barrios Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35550 , F 109, S 8, H B 271762, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: INVERPRAN CONSULTORS SL
Apoderado
- Andres Barrios Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40218 , F 106, S 8, H B 359662, I/A 2 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Información de ANDRES BARRIOS SARA
Mostramos los datos de ANDRES BARRIOS SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES BARRIOS SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos