ANDRES ALTAVE SAURA
Informe ejecutivo de ANDRES ALTAVE SAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRES ALTAVE SAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL | Socio Unico | 09/10/2018 | 19/08/2022 |
LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL | Apoderado | 28/10/2021 | 19/08/2022 |
LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL | Administrador Unico | 26/01/2018 | 05/12/2018 |
VINCULACIONES DE ANDRES ALTAVE SAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES ALTAVE SAURA
Empresa: LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL
Apoderado
- Andres Altave Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 205, S 8, H MU 93128, I/A 6 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-30
Empresa: LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL
Apoderado
- Andres Altave Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 204, S 8, H MU 93128, I/A 4 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-30
Empresa: LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL
Administrador Unico
- Andres Altave Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 204, S 8, H MU 93128, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-30
Empresa: LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL
Socio Único
- Andres Altave Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 204, S 8, H MU 93128, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-30
Empresa: LA CERVETEKA DE ALCANTARILLA SL
Administrador Unico
- Andres Altave Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 202, S 8, H MU 93128, I/A 1 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-30
Información de ANDRES ALTAVE SAURA
Mostramos los datos de ANDRES ALTAVE SAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES ALTAVE SAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos