ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO
Informe ejecutivo de ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION SOCIOSANITARIO SA | Apoderado Solidario | 14/07/2020 | |
ILUNION SOCIOSANITARIO SA | Apoderado Mancomunado | 14/07/2020 | |
ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD SL | Apoderado | 20/03/2020 | |
ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD SL | Apoderado | 11/01/2017 | |
ILUNION SOCIOSANITARIO SA | Apoderado Solidario | 14/04/2015 |
VINCULACIONES DE ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO
Empresa: ILUNION SOCIOSANITARIO SA
Apoderado Mancomunado
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Apoderado Solidario
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34984 , F 199, S 8, H M 300986, I/A 63 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD SL
Apoderado
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33549 , F 221, S 8, H M 199146, I/A 43 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD SL
Apoderado
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33549 , F 212, S 8, H M 199146, I/A 30 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: ILUNION SOCIOSANITARIO SA
Apoderado Solidario
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17519 , F 222, S 8, H M 300986, I/A 40 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Empresa: ILUNION SOCIOSANITARIO SA
Apoderado
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17519 , F 222, S 8, H M 300986, I/A 40 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Empresa: PERSONALIA SA
Apoderado
- Andreani Garcia De Pesquera Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17519 , F 212, S 8, H M 300986, I/A 30 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Información de ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO
Mostramos los datos de ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREANI GARCIA DE PESQUERA MARIA DEL ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos