ANDREA REDI
Informe ejecutivo de ANDREA REDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDREA REDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GANADERA REDI AMG SL | Apoderado | 21/02/2014 | |
GANADERA REGAPE IMPORT SL | Apoderado | 13/11/2013 |
VINCULACIONES DE ANDREA REDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREA REDI
Empresa: TAG LIVESTOCK BUSINESS SL
Apoderado
- Andrea Redi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 3, S 8, H MU 87417, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-30
Empresa: TAG LIVESTOCK BUSINESS SL
Apoderado
- Andrea Redi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064 , F 2, S 8, H MU 87417, I/A 2 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-30
Empresa: GANADERA REDI AMG SL
Apoderado
- Andrea Redi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 160, S 8, H MU 82851, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-30
Empresa: GANADERA REGAPE IMPORT SL
Apoderado
- Andrea Redi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 41, S 8, H MU 82526, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-30
Información de ANDREA REDI
Mostramos los datos de ANDREA REDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREA REDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos