ANDREA LIVIO
Informe ejecutivo de ANDREA LIVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDREA LIVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLENRUN SPAIN SL | Administrador Unico | 29/12/2017 | |
ORTOGALENO SL | Apoderado Solidario | 02/10/2017 | |
CADENAS REGINA ESPAÑA SL | Consejero | 26/08/2010 | |
CADENAS REGINA ESPAÑA SL | Apoderado | 26/08/2010 |
VINCULACIONES DE ANDREA LIVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREA LIVIO
Empresa: GLENRUN SPAIN SL
Administrador Unico
- Andrea Livio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46168 , F 78, S 8, H B 511690, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Empresa: ORTOGALENO SL
Apoderado Solidario
- Andrea Livio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44641 , F 2, S 8, H B 462086, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-08
Empresa: CADENAS REGINA ESPAÑA SL
Apoderado
- Andrea Livio
- Mauro Brivio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40501 , F 204, S 8, H B 365169, I/A 5 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Empresa: CADENAS REGINA ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40501 , F 203, S 8, H B 365169, I/A 4 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de ANDREA LIVIO
Mostramos los datos de ANDREA LIVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREA LIVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos