ANDRE MICHEL JACQUES
Informe ejecutivo de ANDRE MICHEL JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRE MICHEL JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPARK MADRID SL | Apoderado | 10/02/2012 | 21/12/2012 |
EUROPARK EXPRESS BALEARES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2009 | 27/03/2012 |
VINCULACIONES DE ANDRE MICHEL JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRE MICHEL JACQUES
Empresa: EUROPARK MADRID SA
Apoderado
- Andre Michel Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29704 , F 58, S 8, H M 30384, I/A 52 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Empresa: EUROPARK EXPRESS BALEARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andre Michel Jacques
- Jimenez Campillo Rafael
- Perez Menendez Diego
- Selles Ferreiro Adrian
- Toquero Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 153, S 8, H PM 29863, I/A 14 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Empresa: EUROPARK MADRID SA
Apoderado
- Andre Michel Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19573 , F 210, S 8, H M 30384, I/A 48 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: EUROPARK EXPRESS BALEARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andre Michel Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 153, S 8, H PM 29863, I/A 13 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-07
Información de ANDRE MICHEL JACQUES
Mostramos los datos de ANDRE MICHEL JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRE MICHEL JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos