ANDRADES ROMERAL MANUEL
Informe ejecutivo de ANDRADES ROMERAL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDRADES ROMERAL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENROEXPORTACIONES SL | Liquidador | 05/11/2021 | 05/11/2021 |
ENROEXPORTACIONES SL | Administrador Unico | 21/08/2020 | 05/11/2021 |
ANDRADES ROMERAL JONATAN MANUEL SL | Administrador Mancomunado | 04/10/2012 | 05/12/2018 |
ANDRADES ROMERAL JONATAN MANUEL SL | Liquidador Mancomunado | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
VINCULACIONES DE ANDRADES ROMERAL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRADES ROMERAL MANUEL
Empresa: ENROEXPORTACIONES SL
Liquidador
- Andrades Romeral Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 168, S 8, H CA 56955, I/A 3 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-11
Empresa: ENROEXPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Andrades Romeral Manuel
Liquidador
- Andrades Romeral Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 168, S 8, H CA 56955, I/A 3 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-11
Empresa: ENROEXPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Andrades Romeral Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 167, S 8, H CA 56955, I/A 1 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-11
Empresa: ANDRADES ROMERAL JONATAN MANUEL SL
Liquidador Mancomunado
- Andrades Romeral Jonatann
- Andrades Romeral Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 218, S 8, H CA 43933, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-11
Empresa: ANDRADES ROMERAL JONATAN MANUEL SL
Administrador Mancomunado
- Andrades Romeral Jonatann
- Andrades Romeral Manuel
Liquidador Mancomunado
- Andrades Romeral Jonatann
- Andrades Romeral Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 218, S 8, H CA 43933, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-11
Empresa: ANDRADES ROMERAL JONATAN MANUEL SL
Administrador Mancomunado
- Andrades Romeral Jonatann
- Andrades Romeral Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2061 , F 217, S 8, H CA 43933, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-11
Información de ANDRADES ROMERAL MANUEL
Mostramos los datos de ANDRADES ROMERAL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRADES ROMERAL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos