ANDRADE MUÑOZ CARMEN
Informe ejecutivo de ANDRADE MUÑOZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRADE MUÑOZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROSEGUR ODH SL | Apoderado | 26/11/2021 | |
RISK MANAGEMENT SOLUTIONS SL | Apoderado | 18/05/2021 | |
PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA SL | Apoderado | 12/06/2018 | |
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL | Apoderado | 27/04/2018 | |
ESC SERVICIOS GENERALES SL | Apoderado Solidario | 25/04/2018 | |
PROSEGUR GLOBAL SIS SL | Apoderado Solidario | 03/05/2017 |
VINCULACIONES DE ANDRADE MUÑOZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRADE MUÑOZ CARMEN
Empresa: PROSEGUR ODH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40974 , F 176, S 8, H M 705687, I/A 33 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: RISK MANAGEMENT SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 68, S 8, H M 539810, I/A 45 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: TAPIA SEGURIDAD SL
Apoderado Solidario
- Andrade Muñoz Carmen
- Cozar Eiroa Jose Manuel
- Fernandez Fernandez Carlos
- Ramis Perez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4379 , F 140, S 8, H AS 22363, I/A 20 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35747 , F 214, S 8, H M 551958, I/A 156 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Apoderado
- Andrade Muñoz Carmen
- Barreiro Linares Antonio
- Cuevas Jimenez Ivan
- Dominguez Carrasco Enrique
- Fernandez Montero Vicente
- Garcia Poza Miguel
- Garcia Trincado Ignacio
- German Mancebo Blanca
- Gomez De Aranda Vazquez Jose Rafael
- Jimenez Acevedo Jose Manuel
- Jimenez Alejo Miguel Angel
- Jimenez Lopez Agustin Tomas
- Lopez Barcina Rebeca
- Lopez De La Calle Alfonso
- Lopez Lopez Marcos
- Marcos Jimenez Alejandra
- Martinez Burgos Juan Carlos
- Mohamed Barquin Ramon Ben
- Perez Cambon Jose Manuel
- Puga Ventoso Juan Ignacio
- Rivera Rey Pedro Julian
- Roanes Perez Rafael Antonio
- Sanchez Quiroga Daniel
- Veganzones Herrero Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 104, S 8, H M 597851, I/A 98 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Empresa: ESC SERVICIOS GENERALES SL
Apoderado Solidario
- Andrade Muñoz Carmen
- Barreiro Linares Antonio
- Cuevas Jimenez Ivan
- Dominguez Carrasco Enrique
- Fernandez Montero Vicente
- Garcia Poza Miguel
- Garcia Trincado Ignacio
- German Mancebo Blanca
- Jimenez Acevedo Jose Manuel
- Jimenez Alejo Miguel Angel
- Jimenez Lopez Agustin Tomas
- Lopez Barcina Rebeca
- Lopez De La Calle Alfonso
- Lopez Lopez Marcos
- Marcos Jimenez Alejandra
- Martinez Burgos Juan Carlos
- Mohamed Barquin Ramon Ben
- Perez Cambon Jose Manuel
- Puga Ventoso Juan Ignacio
- Roanes Perez Rafael Antonio
- Sanchez Quiroga Daniel
- Vañes Villacorta Eduardo
- Veganzones Herrero Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33783 , F 222, S 8, H M 588491, I/A 95 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Empresa: PROSEGUR GLOBAL SIS SL
Apoderado Solidario
- Andrade Muñoz Carmen
- Cozar Eiroa Juan Manuel
- Fernandez Hernandez Carlos
- Ramis Perez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33096 , F 208, S 8, H M 595651, I/A 27 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-28
Información de ANDRADE MUÑOZ CARMEN
Mostramos los datos de ANDRADE MUÑOZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRADE MUÑOZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos