ANDRADE LLANAS FRANCISCA
Informe ejecutivo de ANDRADE LLANAS FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDRADE LLANAS FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA SAN JOSE SLL | Apoderado Mancomunado | 01/02/2013 | |
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA SAN JOSE SLL | Administrador Unico | 31/01/2013 |
VINCULACIONES DE ANDRADE LLANAS FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRADE LLANAS FRANCISCA
Apoderado Mancomunado
- Andrade Llanas Francisca
- Puente Salas Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 77, S 8, H GR 38460, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-18
Administrador Unico
- Andrade Llanas Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 77, S 8, H GR 38460, I/A 4 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-18
Administrador Mancomunado
- Andrade Llanas Francisca
- Arco Moyano Pedro
- Puente Salas Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 77, S 8, H GR 38460, I/A 4 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-18
Administrador Mancomunado
- Andrade Llanas Francisca
- Arco Moyano Pedro
- Puente Salas Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 77, S 8, H GR 38460, I/A 3 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-18
Administrador Solidario
- Andrade Llanas Francisca
- Cordero Garcia Manuel-adolfo
- Gamarra Elvira Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 77, S 8, H GR 38460, I/A 2 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-18
Administrador Solidario
- Andrade Llanas Francisca
- Cordero Garcia Manuel-adolfo
- Gamarra Elvira Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 75, S 8, H GR 38460, I/A 1 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-18
Información de ANDRADE LLANAS FRANCISCA
Mostramos los datos de ANDRADE LLANAS FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRADE LLANAS FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos