ANDRADE BLANCO MARIA SOL
Informe ejecutivo de ANDRADE BLANCO MARIA SOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDRADE BLANCO MARIA SOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JSA LIMIA SL | Apoderado | 28/11/2023 | |
JSA LIMIA SL | Administrador Mancomunado | 23/08/2023 | |
PROMOCIONES TERRA DA LIMIA SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE ANDRADE BLANCO MARIA SOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRADE BLANCO MARIA SOL
Empresa: JSA LIMIA SL
Apoderado
- Andrade Blanco Maria Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 146, S 8, H OR 18255, I/A 2 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-32
Empresa: JSA LIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Andrade Blanco Maria Sol
- Dafonte Andrade Javier
- Dafonte Andrade Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 144, S 8, H OR 18255, I/A 1 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-32
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS XINZO SL
Administrador Mancomunado
- Andrade Blanco Maria Sol
- Feijoo Alonso Jose Antonio
- Lorenzo Feijoo Jose Antonio
- Rodriguez Carrera Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 101, S 8, H OR 8378, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-32
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS XINZO SL
Administrador Mancomunado
- Andrade Blanco Maria Sol
- Lorenzo Feijoo Jose Antonio
- Rodriguez Carrera Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 100, S 8, H OR 8378, I/A 2 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-32
Empresa: PROMOCIONES TERRA DA LIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Andrade Blanco Maria Sol
- Feijoo Alonso Jose Antonio
- Lorenzo Feijoo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 36, S 8, H OR 8760, I/A 5 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-32
Empresa: PROMOCIONES TERRA DA LIMIA SL
Administrador Mancomunado
- Andrade Blanco Maria Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 36, S 8, H OR 8760, I/A 4 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-32
Información de ANDRADE BLANCO MARIA SOL
Mostramos los datos de ANDRADE BLANCO MARIA SOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRADE BLANCO MARIA SOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos