ANDION VARELA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de ANDION VARELA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDION VARELA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANATOS FORMACION Y CONSULTING SL | Administrador Unico | 18/09/2020 | |
TANATOS FORMACION Y CONSULTING SL | Apoderado | 19/03/2019 |
VINCULACIONES DE ANDION VARELA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDION VARELA MARIA JESUS
Empresa: TANATOS FORMACION Y CONSULTING SL
Administrador Unico
- Andion Varela Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33973 , F 69, S 8, H M 611366, I/A 5 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: TANATOS FORMACION Y CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Aglio Martin Juan Miguel
- Andion Varela Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33973 , F 69, S 8, H M 611366, I/A 5 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: TANATOS FORMACION Y CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Aglio Martin Juan Miguel
- Andion Varela Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33973 , F 68, S 8, H M 611366, I/A 4 (07/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-73-28
Empresa: TANATOS FORMACION Y CONSULTING SL
Apoderado
- Andion Varela Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33973 , F 67, S 8, H M 611366, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: DDINSA OFICINAS Y SUMINISTROS SL
Liquidador
- Andion Varela Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 163, S 8, H SC 28992, I/A 4 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-15
Empresa: DDINSA OFICINAS Y SUMINISTROS SL
Administrador Unico
- Andion Varela Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 163, S 8, H SC 28992, I/A 4 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-15
Información de ANDION VARELA MARIA JESUS
Mostramos los datos de ANDION VARELA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDION VARELA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos