ANDINO LOPEZ TAMAR
Informe ejecutivo de ANDINO LOPEZ TAMAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDINO LOPEZ TAMAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS COMPUTRABAJO SL | Apoderado Solidario | 29/05/2014 | 12/03/2015 |
CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS COMPUTRABAJO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2014 | 12/03/2015 |
RED ARBOR HOLDING SL | Apoderado Solidario | 30/05/2014 | 12/03/2015 |
RED ARBOR HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2014 | 12/03/2015 |
VINCULACIONES DE ANDINO LOPEZ TAMAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDINO LOPEZ TAMAR
Empresa: COMPUTRABAJO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andino Lopez Tamar
Apoderado Solidario
- Andino Lopez Tamar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44482 , F 108, S 8, H B 453079, I/A 9 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andino Lopez Tamar
Apoderado Solidario
- Andino Lopez Tamar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 26, S 8, H B 453185, I/A 4 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: COMPUTRABAJO HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andino Lopez Tamar
- Cabeza Garcia Lourdes
- Fernandez Dominguez Monica
- Garnica Martin Sandra
- Palau Sanz Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44482 , F 102, S 8, H B 453079, I/A 6 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andino Lopez Tamar
- Cabeza Garcia Lourdes
- Fernandez Dominguez Monica
- Garnica Martin Sandra
- Palau Sanz Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 25, S 8, H B 453185, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Empresa: COMPUTRABAJO HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Andino Lopez Tamar
- Cabeza Garcia Lourdes
- Garnica Martin Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44334 , F 100, S 8, H B 453079, I/A 2 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Apoderado Solidario
- Andino Lopez Tamar
- Cabeza Garcia Lourdes
- Garnica Martin Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 24, S 8, H B 453185, I/A 2 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Información de ANDINO LOPEZ TAMAR
Mostramos los datos de ANDINO LOPEZ TAMAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDINO LOPEZ TAMAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos