ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN
Informe ejecutivo de ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA | Presidente | 11/10/2019 | 10/11/2023 |
HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA | Consejero | 11/10/2019 | 10/11/2023 |
HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA | Presidente | 31/07/2014 | 11/10/2019 |
HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA | Consejero | 31/07/2014 | 11/10/2019 |
HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA | Administrador Mancomunado | 28/11/2013 | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Consejero
- Andersen Johannes Kristian
- Hexeberg Ivar
- Scharf-bergman Roland Siegbert
Presidente
- Andersen Johannes Kristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 51, S 8, H GU 9255, I/A 15 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-19
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andersen Johannes Kristian
- Aranguren Ispizua Iñigo
- Hexeberg Ivar
- Scharf-bergman Roland Siegbert
Presidente
- Andersen Johannes Kristian
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 49, S 8, H GU 9255, I/A 10 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-19
Empresa: HYDRO ALUMINIUM IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andersen Johannes Kristian
- Aranguren Ispizua Iñigo
- Hexeberg Ivar
- Scharf-bergman Roland Siegbert
Presidente
- Andersen Johannes Kristian
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 49, S 8, H GU 9255, I/A 10 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-19
Empresa: NORSK HYDRO ESPAÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andersen Johannes Kristian
- Aranguren Ispizua Iñigo
- Frew Sanna Marika Susanna
- Scharf-bergman Roland Siegbert
Presidente
- Andersen Johannes Kristian
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29258 , F 190, S 8, H M 76901, I/A 54 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Empresa: NORSK HYDRO ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Andersen Johannes Kristian
- Aranguren Ispizua Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29258 , F 190, S 8, H M 76901, I/A 54 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Empresa: NORSK HYDRO ESPAÑA SA
Administrador Mancomunado
- Andersen Johannes Kristian
- Aranguren Ispizua Iñigo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29258 , F 185, S 8, H M 76901, I/A 48 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-28
Información de ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN
Mostramos los datos de ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDERSEN JOHANNES KRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos