ANDER UGALDE OLANO
Informe ejecutivo de ANDER UGALDE OLANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDER UGALDE OLANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMURFIT KAPPA TOTANA SL | Vicepresidente | 25/10/2023 | |
SMURFIT KAPPA TOTANA SL | Consejero | 25/10/2017 | |
SMURFIT KAPPA TOTANA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/08/2010 | |
SMURFIT KAPPA TOTANA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/07/2009 |
VINCULACIONES DE ANDER UGALDE OLANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDER UGALDE OLANO
Empresa: SMURFIT KAPPA TOTANA SL
Vicepresidente
- Ander Ugalde Olano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 157, S 8, H MU 50279, I/A 46 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-30
Empresa: SMURFIT KAPPA TOTANA SL
Consejero
- Ander Ugalde Olano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 27, S 8, H MU 50279, I/A 31 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-30
Empresa: SMURFIT KAPPA TOTANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ander Ugalde Olano
- Felix Cimas Gonzalez
- Ignacio Sevillano Moreno
- Juan Antonio Badia Roger
- Laurent Sellier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 23, S 8, H MU 50279, I/A 15 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-30
Empresa: SMURFIT KAPPA TOTANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ander Ugalde Olano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 73, S 8, H MU 50279, I/A 12 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-30
Información de ANDER UGALDE OLANO
Mostramos los datos de ANDER UGALDE OLANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDER UGALDE OLANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos